Wybory uzupełniające do Rady Miasta Rypin w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 10 marca 2019 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Sochackiego z powodu zrzeczenia się mandatu.
Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 553 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. na dzień 10 marca 2019 r.
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych:
Kod sprawy | Nazwa komitetu | Stan sprawy |
DWŁ-775-1-3/19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ PACER | Zarejestrowany |
DWŁ-775-1-4/19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KLUCZYŃSKIEGO | Zarejestrowany |
DWŁ-775-1-5/19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TYBURSKIEGO | Zarejestrowany |
DWŁ-775-1-6/19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ RYPIN | Zarejestrowany |
DWŁ-775-1-7/19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADRIANA ŁUPIŃSKIEGO | Zarejestrowany |
DWŁ-775-1-8/19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MANELSKIEGO | Zarejestrowany |
ZAŁĄCZNIKI
- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Sochackiego
- Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypin
- Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zarządzonych wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rypin
- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Rypinie w wyborach uzupełniających
- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających
- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o granicach okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.
- Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 24 stycznia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Rypinie
- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rypinie
- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Rypinie
- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 15 stycznia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rypin zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.
- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 4 lutego 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rypin zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o obwodzie głosowania w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.
- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rypinie o zarejestrowanych kandydatach w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.
- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Rypinie
- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie terminu składania sprawozdań finansowych
- Protokół wyników głosowania w obwodzie.
- Zestawienie wyników głosowania w okręgu.
- Protokół z wyborów uzupełniających.
- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II o wynikach wyborów uzupełniających.
- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie rozwiązania komisji wyborczej w wyborach uzupełniających
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
04-01-2019 11:20
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
08-01-2019 8:37
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak
-
Data modyfikacji
11-01-2019 12:50
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak
-
Data modyfikacji
11-01-2019 12:51
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak
-
Data modyfikacji
15-01-2019 13:19
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak
-
Data modyfikacji
16-01-2019 10:55
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak
-
Data modyfikacji
11-03-2019 12:35
Wprowadził:
Tomasz Jóźwiak